Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elsa Sidonie Hjorth | 01.08.2016 | 01.01.2021 | direktør |
Kjeld Christian Hjorth | 30.09.2003 | 01.08.2016 | direktør |
Emil Henriksen | 28.11.1998 | 30.09.2003 | direktør |
Johnny Frank Hansen | 09.12.1997 | 28.11.1998 | direktør |
Henrik Calum | 01.10.1997 | 09.12.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elsa Sidonie Hjorth | 02.10.2003 | 18.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Emil Henriksen | 28.11.1998 | 30.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Anton Østergaard | 09.12.1997 | 18.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Christian Hjorth | 09.12.1997 | 18.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Frank Hansen | 09.12.1997 | 28.11.1998 | bestyrelsesmedlem |