Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rebekkavej 33, kl. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 fjernes Navne: LINJEBYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Revisor: Torben Voss (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Stiftere: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1957 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Direktion: Søren Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebekkavej 33, kl. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-13 tilføjes Direktion: Søren Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engros- og detailhandel, fabrikation, konsulentbistand, finansiering, investering, udlejning, spedition, transport og vognmandsforretning samt bygge- og entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Navne: LINJEBYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-13 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Revisor: Torben Voss (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Stiftere: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1957 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatior. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Vedtægter: 1997-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)