Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2004-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: STILLIDSVEJ 1 ApS. (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2007-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: RJ2FC HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-10-21)
Den 2017-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tempo-Sunny Marine ApS. (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2019-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STILLIDSVEJ 1 ApS. (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2020-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Håndværkerbyen 39 ApS. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2022-09-02 tilføjes Bestyrelse: Ralph Søren Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-12 tilføjes Vedtægter: 2022-08-12 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 tilføjes Vedtægter: 2020-11-26 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 131, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 131, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-13 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2010-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering, herunder at eje aktier i OMØ Værkstederne A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Vedtægter: 2010-01-14 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-28 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 fjernes Revisor: Leif Withøfft Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 131, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 1997-05-06 tilføjes Direktion: Ralph Søren Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Legale ejere: Ralph Søren Nielsen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 1997-05-06 tilføjes Navne: SUNNY HILL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-06 tilføjes Reelle ejere: Ralph Søren Nielsen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 1997-05-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 1997-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-05-06 tilføjes Revisor: Leif Withøfft Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Stiftere: Ralph Søren Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)