Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Revisor | Tegningsregel | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2005-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SMAK VIBORG ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2008-01-21 sletter virksomheden Ejerskaber: OLEGO A/S. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2010-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: AGC Viborg A/S. (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2012-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WIBOTEC A/S. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: DanGlas Autoglasservice A/S. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2017-07-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Vihepo A/S. (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Oldtimer A/S. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Nedenhøje ApS. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Erigo A/S. (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FUNRACE ApS. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-02-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Incork Design ApS. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dyrefoder.dk ApS. (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2021-03-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jonathan Group ApS. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-05-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-04-15 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Viggo Hansen (direktion) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-01-30 tilføjes Navne: Masine ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Navne: DANGLAS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 tilføjes Vedtægter: 2020-01-30 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 19, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2018-09-27 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktie/anparter. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-18 tilføjes Navne: DANGLAS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2015-02-17 fjernes Navne: DAN-GLAS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2015-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2015-02-18 tilføjes Vedtægter: 2015-02-18 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2012-06-27 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2012-06-27 fjernes Revisor: Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2007-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvervej 13, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 263.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: dan@danglas.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: dan@danglas.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1997-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 13, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-18 tilføjes Direktion: Viggo Hansen (direktion) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1997-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-18 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-04-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-04-18 tilføjes Legale ejere: Viggo Hansen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1997-04-18 tilføjes Navne: DAN-GLAS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-03)
Den 1997-04-18 tilføjes Reelle ejere: Viggo Hansen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1997-04-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-04-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-04-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-04-18 tilføjes Revisor: Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-04-18 tilføjes Stiftere: Viggo Hansen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)