Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Højlundsvej 73, 7800 Skive (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-10 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Legale ejere: Svend Ernst Dahl Pedersen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Navne: DAHL PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Reelle ejere: Svend Ernst Dahl Pedersen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Stiftere: Svend Ernst Dahl Pedersen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2017-12-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2017-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2017-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-14 fjernes Bestyrelse: Fritz Dahl Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-14 fjernes Direktion: Svend Ernst Dahl Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2012-04-30 tilføjes Bestyrelse: Svend Ernst Dahl Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2012-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanlæg og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2012-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2012-04-30 tilføjes Vedtægter: 2012-04-30 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2012-04-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-04-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2002-04-23 tilføjes Bestyrelse: Fritz Dahl Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-12-15)
Den 1997-11-24 tilføjes Legale ejere: Svend Ernst Dahl Pedersen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-11-24 tilføjes Reelle ejere: Svend Ernst Dahl Pedersen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlundsvej 73, 7800 Skive (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Direktion: Svend Ernst Dahl Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-12-15)
Den 1997-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-10 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Navne: DAHL PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-10-10 tilføjes Stiftere: Svend Ernst Dahl Pedersen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-29)
Den 1997-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-15)