Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-28 fjernes Direktion: Poul Steffensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-20 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-28 fjernes Navne: ESSEX STUDESTALDEN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-28 fjernes Stiftere: Advokaterne Huuse og Tordrup (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, bebygge og udleje ejendommen "Studestalden", beliggende Skovvejen 11-17, 8000 Århus C. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-03-03 tilføjes Vedtægter: 2010-03-03 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-10-07 fjernes Direktion: Peter Halvorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2007-08-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-08-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-07-27 tilføjes Direktion: Poul Steffensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-05-25 tilføjes Navne: ESSEX STUDESTALDEN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-05-24 fjernes Navne: STUDESTALDEN ApS (offentliggjort 2001-02-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 7, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-21 fjernes Direktion: Steen Johnny Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2001-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-24 tilføjes Direktion: Steen Johnny Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-01-24 tilføjes Navne: STUDESTALDEN ApS (offentliggjort 2001-02-16)
Den 2001-01-23 fjernes Navne: OPUS FIVE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-27 tilføjes Navne: OPUS FIVE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-26 fjernes Navne: PHS 364 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-26 tilføjes Direktion: Peter Halvorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-01-26 fjernes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-01-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-01-26 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 7, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-20 tilføjes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-20 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-20 tilføjes Navne: PHS 364 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-20 tilføjes Stiftere: Advokaterne Huuse og Tordrup (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1997-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1997-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)