Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2011-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEAM SHIP ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2018-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC FREIGHT ApS. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-05-24 tilføjes Vedtægter: 2018-05-24 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-05-24 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2017-06-16 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremårevej 13, 8520 Lystrup (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 45-49, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 45-49, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-11-21)
Den 1997-07-04 tilføjes Direktion: Michael Løfvall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller gennem kapital- besiddelse i andre selskaber at drive shippingvirksomhed samt handels- og agenturvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Legale ejere: Michael Løfvall (offentliggjort 2015-06-14)
Den 1997-07-04 tilføjes Navne: LÖFVALL HOLDING ApS (offentliggjort 2006-07-03)
Den 1997-07-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Løfvall (offentliggjort 2017-10-03)
Den 1997-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-17)
Den 1997-07-04 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1997-07-04 tilføjes Stiftere: Michael Løfvall (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Vedtægter: 1997-07-04 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 1997-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)