Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-17 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-17 fjernes Revisor: Lindeberg Storm Fischer Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-03-27)
Den 1997-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STENBERG A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2002-04-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RJ INVEST DK ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-11 tilføjes Revisor: Lindeberg Storm Fischer Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-11-11 fjernes Revisor: BADSTED ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-07 fjernes Bestyrelse: Mads Gierding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-22 tilføjes Revisor: BADSTED ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2014-05-22 fjernes Revisor: PB Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 78, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2009-03-24)
Den 2009-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 78, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2002-05-31)
Den 2009-03-19 tilføjes Revisor: PB Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-19 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-19 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 1. JULI 2001, GREVE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 1. JULI 2001, GREVE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 78, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2002-05-31)
Den 1999-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 78, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive fast ejendom samt endvidere at eje aktier og anparter i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-16 tilføjes Vedtægter: 1999-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 fjernes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-07 tilføjes Navne: STENBERG TRAVEL ALL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-06 fjernes Navne: STENBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 78, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-24 tilføjes Bestyrelse: Mads Gierding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-24 tilføjes Direktion: Peter Stenberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Legale ejere: Peter Stenberg, Jane Ellen Stenberg (offentliggjort 2017-11-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Navne: STENBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-24 tilføjes Reelle ejere: Peter Stenberg, Jane Ellen Stenberg (offentliggjort 2017-11-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-06-24 tilføjes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Stiftere: Peter Stenberg, Jane Ellen Stenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)