Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tony Svend-Aage Hansen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gunnar Degnbol(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 0 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
David Bitsch Kristoffersen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Leif Rasmussen(virk.: 59) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Henrik Jepsen(virk.: 45) | 0 % | 0 % | 2,22 % | 8,89 % |
Bent Søren Østergaard Bansholt(virk.: 37) | 11,11 % | 13,89 % | 13,89 % | 25,00 % |
Niels Jørgen Tobiasen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 22,22 % |
Anne Juncher(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lisbeth Juncher Nielsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Meister(virk.: 37) | 8,11 % | 10,81 % | 10,81 % | 10,81 % |
Michael Hansen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bjarne Larsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,56 % | 4,57 % | 5,07 % | 10,62 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Gunnar Degnbol | 01.01.2007 | Thorsgade 91D, 2200 København N |
Tony Svend-Aage Hansen | 25.10.2009 | Norsvej 3, 1916 Frederiksberg C |
David Bitsch Kristoffersen | 11.11.2017 | Højgårdstoften 182, 2630 Taastrup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anne Juncher | ||
Lisbeth Juncher Nielsen | ||
Bjarne Larsen | ||
Michael Hansen | ||
Claus Henrik Jepsen | 01.01.2007 | Boveskovvej 10, 2800 Kongens Lyngby |
Michael Meister | 01.02.2022 | Sandbjergvej 55B, 2950 Vedbæk |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
PRESYS A/S | 20370637 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.11.2004 | 16,14 (km) | Herstedøstervej 27, 2620 Albertslund | Normasvej 12, 2000 Frederiksberg |
13.12.2009 | 4,08 (km) | Normasvej 12, 2000 Frederiksberg | Esromgade 15, 2200 København N |
30.04.2013 | 2,79 (km) | Esromgade 15, 2200 København N | Norsvej 3, 1916 Frederiksberg C |
08.11.2018 | 0,00 (km) | Norsvej 3, 1916 Frederiksberg C | Norsvej 3, 1916 Frederiksberg C |
14.05.2020 | 0,00 (km) | Norsvej 3, 1916 Frederiksberg C | Norsvej 3, 1916 Frederiksberg C |
PRESYS A/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.10.1997 (9859 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Preston Rentals ApS | 39401835 |
PRE Studfarm A/S | 42413798 |
Presuno Aps | 37109673 |
Presutti Consulting | 44744821 |
PRESYS A/S | 20370637 |
PRESYS HOLDING ApS | 12612532 |
Pretalk | 34997837 |
Preta Lys A/S | 31876036 |
PRETAX A/S | 30582683 |
PRETEC DANMARK A/S | 30075099 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tony Svend-Aage Hansen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Degnbol(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
David Bitsch Kristoffersen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 71 % | 0 % | 0 % | 14 % | 0 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Leif Rasmussen(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2 |
Claus Henrik Jepsen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 4 | 26 | 5 |
Bent Søren Østergaard Bansholt(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 |
Niels Jørgen Tobiasen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Anne Juncher(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisbeth Juncher Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Meister(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 |
Michael Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjarne Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 22 % | 41 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tony Svend-Aage Hansen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 1 | 2 | 0 | 2 |
Gunnar Degnbol(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 3 | 1 | 3 | 1 |
David Bitsch Kristoffersen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 5 | 3 | 3 | 3 |
Pct. | 36 % | 21 % | 21 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Leif Rasmussen(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 58 |
Claus Henrik Jepsen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 12 | 2 | 3 |
Bent Søren Østergaard Bansholt(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 7 | 0 | 3 |
Niels Jørgen Tobiasen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 10 | 0 | 0 |
Anne Juncher(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lisbeth Juncher Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michael Meister(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 30 | 0 | 8 |
Michael Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bjarne Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 130 | 59 | 3 | 72 |
Pct. | 49 % | 22 % | 1 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |