Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1994-04-20 fjernes Navne: FREDERIKSBERG CHEMISKE FABRIKER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 54, 1150 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 fjernes Bestyrelse: Irene Wissum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 fjernes Direktion: Asta Dyveke Kiesow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og investering i fast ejendom og værdipapirer, herunder at deltage med kapital eller på anden måde i andre virksomheder i den udstrækning, bestyrelsen finder det rigtigt og stemmende med selskabets tarv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-28 tilføjes Vedtægter: 1992-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 fjernes Bestyrelse: Oliver Marius Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 fjernes Bestyrelse: Carl Emil Vermehren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 fjernes Direktion: Carl Emil Vermehren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 54, 1150 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-07 tilføjes Bestyrelse: Carl Emil Vermehren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-07 tilføjes Direktion: Carl Emil Vermehren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-07 tilføjes Navne: FREDERIKSBERG CHEMISKE FABRIKER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-07 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)