Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Virksomhedsform |
Den 2019-02-01 tilføjes Interessenter: Williams Bygning ApS (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Knud Foldschack, Hanne Mette Zøllner (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-26 tilføjes Interessenter: Hanne Mette Zøllner (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-26 tilføjes Reelle ejere: Knud Foldschack, Hanne Mette Zøllner (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2017-04-14 fjernes Interessenter: Hans Louis Zøllner (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-03 fjernes Interessenter: Johan Frederik Zøllner (offentliggjort 2019-08-27)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 23, st., 1159 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-01 tilføjes Interessenter: Knud Foldschack, Johan Frederik Zøllner, Hans Louis Zøllner (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1997-06-01 tilføjes Navne: WILLIAMS BYGNING I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)