Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 14, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-25 fjernes Direktion: Paw Dahl Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-25 fjernes Navne: THYKJÆR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-14 tilføjes Direktion: Paw Dahl Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennme datterselskaber og/eller associerede virksomheder at drive handel og investering og enhver anden i forbindelse hermed såtende virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Navne: THYKJÆR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-13 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1064 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Vedtægter: 1998-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 14, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-15 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1064 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)