Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 14, 5400 Bogense (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-13 fjernes Navne: ROLLCAST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-13 fjernes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-13 fjernes Stiftere: Viggo Marius Hansen, Jørgen Thomas Rollmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-20 fjernes Direktion: Jørgen Thomas Rollmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 tilføjes Direktion: Jørgen Thomas Rollmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-03 fjernes Direktion: Viggo Marius Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: rollcast@upn.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: rollcast@upn.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-30 tilføjes Direktion: Viggo Marius Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 fjernes Direktion: Jørgen Thomas Rollmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 14, 5400 Bogense (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Direktion: Jørgen Thomas Rollmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Navne: ROLLCAST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Stiftere: Viggo Marius Hansen, Jørgen Thomas Rollmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Vedtægter: 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)