Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: JS-HVIDEVARESALG I/S. (offentliggjort 2004-12-29)
Den 2013-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: TLT HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintekongevej 7, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Direktion: René Ipsen (direktion) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-15 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Legale ejere: René Ipsen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Navne: TRILLE ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Reelle ejere: René Ipsen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2019-02-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-02-11 fjernes Revisor: Svaneke Revision I/S (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-16 tilføjes Revisor: Svaneke Revision I/S (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2017-02-16 fjernes Revisor: SVANEKE REVISION V/MICHAEL KUHRE, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-01-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Revisor: SVANEKE REVISION V/MICHAEL KUHRE (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-15 fjernes Revisor: René Eghammer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-11 tilføjes Navne: TRILLE ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-10-10 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1057 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-10 tilføjes Direktion: René Ipsen (direktion) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-10-10 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-10-10 tilføjes Reelle ejere: René Ipsen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-10-10 tilføjes Revisor: René Eghammer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-10-10 tilføjes Vedtægter: 1997-10-10 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-10-10 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintekongevej 7, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-05-15 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-15 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-05-15 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1057 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-05-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-03)
Den 1997-05-15 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-21)
Den 1997-05-01 tilføjes Legale ejere: René Ipsen (offentliggjort 2021-05-21)