Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 11, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-02 fjernes Direktion: Bente Fossing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-02 fjernes Navne: CONTAINER SUPPLY HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Revisor: Dennis Gilbert Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Stiftere: Michael Fossing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 tilføjes Vedtægter: 2002-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: danishcamp@dcsgroup.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: danishcamp@dcsgroup.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-29 tilføjes Revisor: Dennis Gilbert Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-29 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 30.03.1995 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 11, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-01 tilføjes Direktion: Bente Fossing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Navne: CONTAINER SUPPLY HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 30.03.1995 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Stiftere: Michael Fossing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)