Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Heidi Risan Mohaugen | 26.10.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Smedeman | 01.05.2016 | 26.10.2017 | adm. dir |
Rune Holm | 09.05.2014 | 30.04.2016 | adm. dir |
Alexander Schneevoigt | 02.02.2006 | 09.05.2014 | adm. dir |
Henrik Nissen | 07.07.1998 | 02.02.2006 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 15.09.1997 | 07.07.1998 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 15.09.1997 | 19.03.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johannes Michael Jozef Cillessen | 07.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Piet Middelkoop | 13.02.2007 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Smedeman | 02.05.2016 | 26.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Rune Holm | 09.05.2014 | 30.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Carl Berends | 01.01.2013 | 30.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Schneevoigt | 01.01.2013 | 09.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Willerslev | 01.01.2012 | 01.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Ellemann-Jensen | 17.02.2009 | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kristoffer Sandberg Ingstrup | 01.12.2006 | 01.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Pieter den Dikken | 02.02.2006 | 13.02.2007 | formand |
Jozef Cornelis Anthonius Maria Peeters | 28.10.1998 | 17.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jes Anker Mikkelsen | 07.07.1998 | 01.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Nissen | 07.07.1998 | 02.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Pieter den Dikken | 07.07.1998 | 28.10.1998 | bestyrelsesmedlem |