Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Agervang 66, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-19 fjernes Navne: D.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 fjernes Stiftere: Dan Verner Aalberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-21 fjernes Direktion: Dan Verner Aalberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Revisor: HELMO MADSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agervang 66, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-09 tilføjes Direktion: Dan Verner Aalberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde anparter/ aktier i D.P. Mikro ApS og andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Navne: D.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Revisor: HELMO MADSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Stiftere: Dan Verner Aalberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Vedtægter: 1997-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)