Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Camille Brockmann Sousa-Sousa Olsen | 07.12.2018 | direktør |
Kenneth Hansen | 01.10.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Francisco Fernando Wessmann Olsen | 26.04.1999 | 01.10.2014 | direktør |
Kim Knudsen | 28.06.1997 | 26.04.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Camille Brockmann Sousa-Sousa Olsen | 25.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Thrane | 01.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Hansen | 16.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Francisco Fernando Wessmann Olsen | 01.10.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marc Brockmann Olsen | 21.02.2019 | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Marc Brockmann Olsen | 01.10.2014 | 16.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens Frederik Kofoed | 01.03.2011 | 23.01.2012 | formand |
Henning Andreas Hansen | 31.01.2011 | 21.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marc Brockmann Olsen | 31.01.2011 | 01.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Tage Benjaminsen | 03.10.2008 | 31.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Meier | 21.11.2007 | 31.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Marie Jensen | 21.11.2007 | 03.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bech Sørensen | 05.01.2007 | 22.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Olaf Norup Christiansen | 23.03.2005 | 21.11.2007 | formand |
Henning Andreas Hansen | 23.03.2005 | 05.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christensen Toldbo | 19.04.2004 | 23.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Trier | 11.03.1999 | 23.03.2005 | formand |
Kim Knudsen | 19.03.1998 | 28.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Asger Domino | 19.03.1998 | 11.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Brian Nielsson | 28.06.1997 | 11.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Erik Allan Andersen | 28.06.1997 | 19.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Michael Vinther | 28.06.1997 | 19.03.1998 | formand |
John Evan-Jones | 28.06.1997 | 06.11.1997 | bestyrelsesmedlem |