Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger |
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-20 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-19 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Algiervej 1, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-20 fjernes Direktion: Valdemar Bandolowski (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-20 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-20 fjernes Interessenter: AKTIESELSKABET AF 03.04.2013 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2004-07-20 fjernes Navne: BOUNTY CLUB K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-20 fjernes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algiervej 1, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Irlandsvej 5, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, samt hermed i forbindelse stående virksomhed, og at arrangere og sælge rejser med undervisningstilbud, samt hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører i fællesskab eller af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Vedtægter: 2002-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: Bountyclub@rejser.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Bountyclub@rejser.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 fjernes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irlandsvej 5, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Interessenter: AKTIESELSKABET AF 03.04.2013 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: BOUNTY CLUB K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-01 fjernes Direktion: Erling Brodersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Direktion: Erling Brodersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)