Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Røddikvej 91, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-01 fjernes Direktion: Jens Bircherod Calundan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-01 fjernes Navne: CALDAN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-01 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Stiftere: Niels Bircherod Calundan, Jens Bircherod Calundan, Erik Kidde Calundan (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel- og finansieringsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 188.334,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Vedtægter: 2008-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 188.834,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røddikvej 91, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Røddikvej 91, 8464 Galten (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2000-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røddikvej 91, 8464 Galten (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2000-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Milepælen 8, 8361 Hasselager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Milepælen 8, 8361 Hasselager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-24 tilføjes Direktion: Jens Bircherod Calundan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Navne: CALDAN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-24 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Stiftere: Niels Bircherod Calundan, Jens Bircherod Calundan, Erik Kidde Calundan (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)