Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 22, 5330 Munkebo (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Bestyrelse: Jan Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Binavne: GITTES FISKEHUS A/S (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Direktion: Jan Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Kontaktoplysninger: jh@janhansen.nu (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Legale ejere: SØGYDEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Navne: RESTAURANT GLACIET A/S (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-10-01 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Reelle ejere: Jan Hansen (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2020-09-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-02 fjernes Revisor: Regnskabsfabrikanten A/S (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 22, 5330 Munkebo (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2019-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindsholmvej 5, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: jh@janhansen.nu (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2019-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@dh-anlaeg.dk (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-06-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindsholmvej 5, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindsholmvej 5, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 tilføjes Revisor: Regnskabsfabrikanten A/S (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2017-10-04 fjernes Revisor: RF-RIV 2017 A/S (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-21 tilføjes Vedtægter: 2017-02-21 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2017-02-16 tilføjes Revisor: RF-RIV 2017 A/S (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-02-16 fjernes Revisor: P H REVISION V/POUL HENRIKSEN (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-10-01 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2015-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2015-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2015-04-08 tilføjes Bestyrelse: Rikke Hansen (næstformand) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2015-04-08 fjernes Bestyrelse: Kurt Brøchner Enevoldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-07 fjernes Bestyrelse: Rikke Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2013-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2013-02-28 tilføjes Vedtægter: 2013-02-28 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2011-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dh-anlaeg.dk (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-02 tilføjes Revisor: P H REVISION V/POUL HENRIKSEN (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-03-02 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-04-07 tilføjes Navne: RESTAURANT GLACIET A/S (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2008-04-06 fjernes Navne: RESTAURANT CLACIET A/S (offentliggjort 2008-04-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: RESTAURANT CLACIET A/S (offentliggjort 2008-04-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindsholmvej 5, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindsholmvej 80, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-03-31 fjernes Navne: GITTES FISKEHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-03-12 tilføjes Bestyrelse: Rikke Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-03 tilføjes Bestyrelse: Jess Aagaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-03 fjernes Bestyrelse: Gitte Charlotte Enevoldsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-03 tilføjes Direktion: Jan Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2008-03-03 fjernes Direktion: Kurt Brøchner Enevoldsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-01 tilføjes Legale ejere: SØGYDEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2008-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Hansen (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2000-05-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindsholmvej 80, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindsholmvej 80, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2002-12-17 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 fjernes Revisor: MASA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2000-05-23)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Fisk- og vildtforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-17 tilføjes Navne: GITTES FISKEHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-16 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1902 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-16 tilføjes Bestyrelse: Gitte Charlotte Enevoldsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-16 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-16 tilføjes Direktion: Kurt Brøchner Enevoldsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-16 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-16 tilføjes Revisor: MASA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-19 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-03-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindsholmvej 80, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-01 tilføjes Binavne: GITTES FISKEHUS A/S (offentliggjort 2022-11-24)
Den 1997-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 1997-09-01 tilføjes Hovedbranche: Fisk- og vildtforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-24)
Den 1997-09-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1902 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-11)
Den 1997-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2022-11-24)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-24)