Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bruno Ege Køldal-Eriksen(virk.: 218) | 18,10 % | 22,86 % | 29,05 % | 97,62 % |
Anni Iris Køldal-Eriksen(virk.: 78) | 6,49 % | 6,49 % | 9,09 % | 100,00 % |
Dudi Anni Eriksen Rasmussen(virk.: 76) | 10,53 % | 10,53 % | 11,84 % | 98,68 % |
Mikkel Nislev Hansen(virk.: 9) | 44,44 % | 44,44 % | 66,67 % | 66,67 % |
Pct. | 14,84 % | 17,56 % | 22,42 % | 97,59 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Dudi Anni Eriksen Rasmussen | ||
Mikkel Nislev Hansen | 03.10.2014 | V.E. Gamborgs Vej 15, 2000 Frederiksberg |
Bruno Ege Køldal-Eriksen |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
28.04.2000 | 2,40 (km) | Skolegade 12S, 2500 Valby | Ryesgade 111B, 2100 København Ø |
11.10.2001 | 39,11 (km) | Ryesgade 111B, 2100 København Ø | Roskildevej 408, 2640 Hedehusene |
15.04.2002 | 81,01 (km) | Roskildevej 408, 2640 Hedehusene | Landevejen 11, 4520 Svinninge |
21.06.2003 | 24,91 (km) | Landevejen 11, 4520 Svinninge | Strandmøllevej 10, 4300 Holbæk |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Strandmøllevej 10, 4300 Holbæk | Strandmøllevej 10, 4300 Holbæk |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 28.04.2000 (3028 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FALKECENTER SAMSØ ApS | 35389091 |
Falke Cph ApS | 42457736 |
Falkedal pro | 39192047 |
FALKE DYREKLINIK SUSANNE SCHANTZ LAURSEN | 16558605 |
Falke Equity ApS | 42118087 |
Falke Flensted | 76680817 |
FALKE GRANIT & NATURSTEN ApS | 35640991 |
Falkegruppen OY-XSG | 42832847 |
Falke Hillerød ApS | 42575895 |
FALKEHOLM V/IB ERIK POULSEN | 14471405 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Ege Køldal-Eriksen(virk.: 218) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 213 | 4 | 0 |
Anni Iris Køldal-Eriksen(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 |
Dudi Anni Eriksen Rasmussen(virk.: 76) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Mikkel Nislev Hansen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 1 % | 0 % | 0 % | 97 % | 1 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bruno Ege Køldal-Eriksen(virk.: 218) Ikke aktiv i virksomheden | 73 | 219 | 0 | 11 |
Anni Iris Køldal-Eriksen(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden | 69 | 10 | 0 | 1 |
Dudi Anni Eriksen Rasmussen(virk.: 76) Ikke aktiv i virksomheden | 69 | 10 | 0 | 0 |
Mikkel Nislev Hansen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 8 | 0 | 0 |
Sum | 212 | 247 | 0 | 12 |
Pct. | 45 % | 52 % | 0 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |