Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-09 fjernes Direktion: Lars Stoltenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-09 fjernes Navne: PETLAR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Stiftere: Peder de Lemos Meldgaard Pedersen, Lars Stoltenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-27 fjernes Revisor: BUCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-11 tilføjes Vedtægter: 1997-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-15 tilføjes Direktion: Lars Stoltenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-15 tilføjes Navne: PETLAR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BUCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 tilføjes Stiftere: Peder de Lemos Meldgaard Pedersen, Lars Stoltenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)