Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-10 fjernes Navne: ØSTERGADE 1. 1997 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-11 fjernes Direktion: Jens Schaumann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Direktion: Jens Schaumann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 fjernes Direktion: Kent Hoeg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 tilføjes Navne: ØSTERGADE 1. 1997 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-20 fjernes Navne: IP 040 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Østergade 1, Århus og at administrere kommanditselskabets faste ejendomme og andre formueaktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Vedtægter: 1997-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Direktion: Kent Hoeg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Navne: IP 040 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)