Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Binavne | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Stiftere |
Den 2024-09-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Auktionsgade 8, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fibigers Gade 2, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2018-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: AR Tranberg ApS. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2018-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: EPS-Recycle Holding A/S. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2022-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: AR Tranberg ApS. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-08-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fibigers Gade 2, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-07-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-12-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-20 fjernes Legale ejere: VESTJYSK BANK A/S (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-06-02 tilføjes Binavne: Vipse A/S (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2018-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed, agentur og investeringer samt beslægtede aktiviteter efter ledelsens vurdering. (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2018-05-28 tilføjes Navne: Steffensen Consulting A/S (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2018-05-27 fjernes Navne: VIPSE A/S (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2018-05-28 tilføjes Vedtægter: 2018-05-28 (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2017-12-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2017-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbakken 19, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: Lars@hawfisk.com (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: Vibeke Tranberg Steffensen (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Alex Tranberg Steffensen, Rune Tranberg Steffensen (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: Vibeke Tranberg Steffensen (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Tranberg Steffensen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2016-10-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-10-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-10-21 fjernes Revisor: Audit and Consulting ApS (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-10-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-27 tilføjes Revisor: Audit and Consulting ApS (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2014-02-27 fjernes Revisor: Kvist Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Legale ejere: VESTJYSK BANK A/S (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Revisor: Kvist Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbakken 19, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbakken 19, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2004-03-11 tilføjes Binavne: 1997 HP INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2003-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbakken 19, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 3, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Tranberg Steffensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed incl. investering, handel, udgivelse af telefonbøger og lignende samt administration og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 630.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Navne: VIPSE A/S (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2003-12-30 fjernes Navne: 1997 HP INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Vedtægter: 2003-12-31 (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 fjernes Revisor: MIDTBYENS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Legale ejere: Vibeke Tranberg Steffensen, Alex Tranberg Steffensen, Rune Tranberg Steffensen (offentliggjort 2017-01-02)
Den 1999-08-20 tilføjes Revisor: MIDTBYENS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-20 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 3, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-25 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-25 tilføjes Navne: 1997 HP INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-13 tilføjes Direktion: Lars Steffensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-13 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-13 tilføjes Stiftere: VIPSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)