Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Verner Jensen | 11.05.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dominika Dagmar Olga Blazek | 25.05.2000 | 04.06.2004 | direktør |
Jana Blazkova | 11.05.1998 | 25.05.2000 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.09.1997 | 11.05.1998 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1997 | 19.03.1998 | direktør |