Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Arne Svendgaard | 18.12.1998 | 05.11.2003 | direktion |
Ernst Hedevang Rasmussen | 09.03.1998 | 18.12.1998 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1997 | 09.03.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ann-Britt Svendgaard | 09.03.1998 | 20.01.1999 | bestyrelse |
Ernst Hedevang Rasmussen | 09.03.1998 | 20.01.1999 | bestyrelse |
Jan Karlskov Mortensen | 09.03.1998 | 20.01.1999 | formand |