Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Glinvad | 28.02.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Glinvad | 24.02.1998 | 27.02.2019 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1997 | 24.02.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bente Lyngholm Glinvad | 11.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jan Glinvad | 02.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Paul Erik Rask | 02.01.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anker Laden-Andersen | 02.01.2017 | 11.04.2017 | bestyrelsesmedlem |