Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 tilføjes Navne: Bryan Nails ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Navne: Ryan Nails ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-04 tilføjes Navne: Ryan Nails ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-03 fjernes Navne: ROMULUS ApS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-15 tilføjes Vedtægter: 2023-05-15 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-04 tilføjes Vedtægter: 2023-05-04 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvolden 7, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Boserupvej 324, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-04 tilføjes Direktion: Ngoc Dung Nguyen (direktør) (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-04 fjernes Direktion: Claus Pitzner (direktør) (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-04 tilføjes Hovedbranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-04 tilføjes Legale ejere: Thi Phuong Anh Vu, Ngoc Dung Nguyen (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-05-04 fjernes Legale ejere: NOLIMITSCONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-04 tilføjes Reelle ejere: Thi Phuong Anh Vu, Ngoc Dung Nguyen (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boserupvej 324, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2021-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 359, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 359, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 359, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-08-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-28 tilføjes Vedtægter: 2020-08-28 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-08-28 fjernes Revisor: ACCOUNTA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 359, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 359, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: NOLIMITSCONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2017-10-01 fjernes Legale ejere: Claus Pitzner (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-10-01 fjernes Reelle ejere: Claus Pitzner (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-05-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 359, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2014-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansborggade 2, 2. th., 1558 København V (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2010-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-09 tilføjes Revisor: ACCOUNTA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2010-02-09 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-09 tilføjes Vedtægter: 2010-02-09 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2009-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansborggade 2, 2. th., 1558 København V (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2009-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Boserupvej 316, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2007-08-29 tilføjes Legale ejere: Claus Pitzner (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2007-08-29 tilføjes Reelle ejere: Claus Pitzner (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boserupvej 316, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Boserupvej 316, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2004-04-05)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2004-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2004-11-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2004-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boserupvej 316, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2004-04-05)
Den 2004-04-01 tilføjes Direktion: Claus Pitzner (direktør) (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2004-04-01 fjernes Direktion: Axel Gustav Pitzner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-01 tilføjes Navne: ROMULUS ApS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2004-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 5, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2000-07-18)
Den 2004-03-31 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET HØJVANGEN 5 ApS (offentliggjort 2002-09-05)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-07 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HØJVANGEN 5 ApS (offentliggjort 2002-09-05)
Den 2002-08-06 fjernes Navne: INVEST AF 2. APRIL 1998 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 5, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2000-07-18)
Den 2000-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 6, 1620 København V (offentliggjort 2000-01-07)
Den 2000-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 6, 1620 København V (offentliggjort 2000-01-07)
Den 2000-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Trommesalen 4-6, 1614 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-10 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-10 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 25. JUNI 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-02 tilføjes Direktion: Axel Gustav Pitzner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-02 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-03 tilføjes Navne: INVEST AF 2. APRIL 1998 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-02 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3397 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-02 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 25. JUNI 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trommesalen 4-6, 1614 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3397 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-30)
Den 1997-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)