Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Pagaard Junker | 13.12.2006 | 17.11.2008 | direktion |
Niels Erik Jensen | 03.02.1998 | 10.01.2007 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.08.1997 | 03.02.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Damgaard | 30.08.2007 | 17.11.2008 | bestyrelse |
Peder Verner Laustsen | 30.08.2007 | 17.11.2008 | bestyrelse |
Hans Bonde Hansen | 13.12.2006 | 17.11.2008 | bestyrelse |
Bertel Stenkjær | 13.12.2006 | 17.11.2008 | bestyrelse |
Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen | 13.12.2006 | 17.11.2008 | formand |
Knud Jørgen Aare Vest | 03.02.1998 | 17.11.2008 | bestyrelse |
Anders Dernoff Nielsen | 03.02.1998 | 13.12.2006 | bestyrelse |
Arne Hjortgaard Andersen | 03.02.1998 | 13.12.2006 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.08.1997 | 03.02.1998 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.08.1997 | 03.02.1998 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.08.1997 | 03.02.1998 | formand |