Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Bunde | 22.08.2003 | 06.02.2013 | direktion |
Bent Nielsen | 08.04.1998 | 30.06.1999 | direktion |
Kim Madsen | 01.09.1997 | 08.04.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Bunde | 26.03.2008 | 06.02.2013 | bestyrelse |
Flemming Bunde | 26.03.2008 | 06.02.2013 | bestyrelse |
Bente Bunde | 26.03.2008 | 06.02.2013 | formand |
Frank Bunde | 07.07.1999 | 25.02.2004 | bestyrelse |
Jan Heuckendorff | 07.07.1999 | 25.02.2004 | bestyrelse |
Sten Pierre Millot | 07.07.1999 | 25.02.2004 | bestyrelse |
Bente Bunde | 07.07.1999 | 25.02.2004 | bestyrelse |
Frank Bunde | 08.04.1998 | 19.06.1998 | bestyrelse |
Jan Heuckendorff | 08.04.1998 | 19.06.1998 | bestyrelse |
Sten Pierre Millot | 08.04.1998 | 19.06.1998 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.09.1997 | 08.04.1998 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1997 | 19.03.1998 | bestyrelse |