Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 8, 1., 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-13 fjernes Bestyrelse: Christian Frederik Harboe Wissum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 fjernes Direktion: Steen Engholm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-13 fjernes Navne: SCANWEB NEW MEDIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2007-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 8, 1., 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2001-01-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2002-12-19 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Revisor: Find Smidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 tilføjes Direktion: Steen Engholm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 fjernes Direktion: Peter Sigurd Bjerre-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2001-01-08)
Den 2001-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 23, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-30 tilføjes Direktion: Peter Sigurd Bjerre-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 fjernes Direktion: Steen Engholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og konsulentvirksomhed med særlig vægt på multimediebranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Navne: SCANWEB NEW MEDIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-29 fjernes Navne: TELOGIC ApS (offentliggjort 1999-12-03)
Den 2000-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Vedtægter: 2000-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 fjernes Binavne: SPORTEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: Find Smidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 tilføjes Navne: TELOGIC ApS (offentliggjort 1999-12-03)
Den 1999-11-17 fjernes Navne: SCANWEB INTERACTIVE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-30 tilføjes Navne: SCANWEB INTERACTIVE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-29 fjernes Navne: SCANWEB INTERNET SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-15 tilføjes Navne: SCANWEB INTERNET SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-14 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2153 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-14 tilføjes Bestyrelse: Christian Frederik Harboe Wissum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 tilføjes Direktion: Steen Engholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 23, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Binavne: SPORTEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2153 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)