Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | xbrl | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: POLYSAN A/S. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: POLYSAN A/S. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 17, 5672 Broby (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Direktion: Kristine Wichmann (direktør) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-01 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Legale ejere: Kristine Wichmann, Esben Wibholm (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Navne: Wibholm ApS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Reelle ejere: Kristine Wichmann, Esben Wibholm (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Stiftere: Ole Miguel Wibholm (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-01-16 tilføjes Direktion: Kristine Wichmann (direktør) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-01-16 fjernes Direktion: Bente Gervin Wibholm (direktion) (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-01-16 tilføjes Navne: Wibholm ApS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-01-15 fjernes Navne: O.M. WIBHOLM A/S (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-01-16 tilføjes Vedtægter: 2018-01-16 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-01-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Bestyrelse: Esben Wibholm (bestyrelse) (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-28 tilføjes Legale ejere: Kristine Wichmann, Esben Wibholm (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2016-10-27 fjernes Legale ejere: Bente Gervin Wibholm (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-10-28 tilføjes Reelle ejere: Kristine Wichmann, Esben Wibholm (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2013-12-18 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Bestyrelse: Kristine Wichmann (formand) (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2010-03-01 fjernes Bestyrelse: Peder Fredskild (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 fjernes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 17, 5672 Broby (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 17, 5672 Broby (offentliggjort 2005-05-16)
Den 2006-05-30 tilføjes Bestyrelse: Ole Miguel Wibholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Bestyrelse: Bente Gervin Wibholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Direktion: Bente Gervin Wibholm (direktion) (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2006-05-30 fjernes Direktion: Ole Miguel Wibholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 17, 5672 Broby (offentliggjort 2005-05-16)
Den 2005-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sallingelunde 5, 5750 Ringe (offentliggjort 2002-04-16)
Den 2005-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er, eventuelt via datterselskaber, at drive fabrikation, handel og investering og enhver i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2005-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2005-04-11 tilføjes Vedtægter: 2005-04-11 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sallingelunde 5, 5750 Ringe (offentliggjort 2002-04-16)
Den 2002-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sallingelunde, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-12 tilføjes Bestyrelse: Johan Magnus Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sallingelunde, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-28 tilføjes Bestyrelse: Bente Gervin Wibholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-28 tilføjes Direktion: Ole Miguel Wibholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 1997-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-01 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 1997-07-28 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 1997-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-07)
Den 1997-07-28 tilføjes Legale ejere: Bente Gervin Wibholm (offentliggjort 2016-11-17)
Den 1997-07-28 tilføjes Navne: O.M. WIBHOLM A/S (offentliggjort 2018-01-16)
Den 1997-07-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 1997-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 1997-07-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 1997-07-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-28 tilføjes Stiftere: Ole Miguel Wibholm (offentliggjort 2018-05-07)
Den 1997-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 1997-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-07)