Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongegade 27-29, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-10 fjernes Direktion: Connie Sicko (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-10 fjernes Navne: UDSTYRSMAGASINET NYBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Revisor: MH INVEST AF 02.01.1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Stiftere: Erik Larsen, Connie Sicko, Brian Malmquist Sicko (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-17 fjernes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongegade 27-29, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 3, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-23 tilføjes Direktion: Connie Sicko (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-23 fjernes Direktion: Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 3, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Direktion: Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, herunder fortrinsvis køb og salg af isenkram, køkkenudstyr, glas og porcelæn, belysning, tekstiler, gaveartikler, og hermed beslægtede varer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Navne: UDSTYRSMAGASINET NYBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Revisor: MH INVEST AF 02.01.1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Stiftere: Erik Larsen, Connie Sicko, Brian Malmquist Sicko (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Vedtægter: 1997-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)