Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Revisor | Bestyrelse | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Cafeér og kaffebarer mv. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2005-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 fjernes Revisor: Frederik Hove Jørgensen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2004-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 fjernes Bestyrelse: Peter Frey Halling (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-29 fjernes Direktion: Ole Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-22 tilføjes Bestyrelse: Kristian Mathiasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-22 fjernes Bestyrelse: Poul Jørgen Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelvej 3, 3921 Narsaq (offentliggjort 2023-08-08)
Den 1997-08-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Jørgen Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-01 tilføjes Direktion: Ole Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, herunder grillbar, og anden dermed efter selskabets skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér og kaffebarer mv. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1997-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Navne: CAFE NARSAQ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Revisor: Frederik Hove Jørgensen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1997-08-01 tilføjes Stiftere: TEAM MIKISOQ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsens formand i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1997-08-01 tilføjes Vedtægter: 1997-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)