Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-26 tilføjes Legale ejere: Torben Spuur Jensen (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Reelle ejere: Torben Spuur Jensen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2011-05-31 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: C L REVISION V/CHRISTIAN LUNDGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-23)
Den 2000-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsten Piils Vej 9, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2000-10-23)
Den 2000-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmevang 7, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering, herunder at investere i værdipapirer, aktier og anparter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Vedtægter: 2000-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-23)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-21 tilføjes Navne: TJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-20 fjernes Navne: IASPIS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-20 tilføjes Direktion: Torben Spuur Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Direktion: Marianne Güldner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 tilføjes Revisor: C L REVISION V/CHRISTIAN LUNDGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Revisor: Mogens Fleron Güldner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmevang 7, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-19 tilføjes Direktion: Marianne Güldner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 tilføjes Navne: IASPIS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-08-19 tilføjes Revisor: Mogens Fleron Güldner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 tilføjes Stiftere: PARSIMONIA FINANCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)