Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Navne | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Hjemmeside: animation.dk (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-03-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-03-18 tilføjes Vedtægter: 2015-03-18 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-03-18 fjernes Revisor: SCHYBERG LYKKE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-07 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-11-06 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@animation.dk (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: kma@km-animation.dk (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-19 tilføjes Bestyrelse: Eva Pagh Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-19 fjernes Bestyrelse: Anders Nicolaysen Wraae (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-19 tilføjes Legale ejere: NKM HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2013-04-19 tilføjes Reelle ejere: Niels Krogh Mortensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markskellet 10, 3400 Hillerød (offentliggjort 2011-10-25)
Den 2011-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Meklenborggade 2, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2009-12-14)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-19 tilføjes Bestyrelse: Anders Nicolaysen Wraae (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-19 fjernes Bestyrelse: Lars Krogh Bjerresgaard Kyed (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meklenborggade 2, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2009-12-14)
Den 2009-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2009-12-08 tilføjes Revisor: SCHYBERG LYKKE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2009-12-08 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2008-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 14, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2005-07-11)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og markedsføring af produkter og services indenfor 2D og 3D digital animation samt at drive virksomhed med hermed beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 tilføjes Vedtægter: 2008-03-06 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2008-03-06 fjernes Bestyrelse: Claus Ørnfeldt Kogsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2004-07-07)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kma@km-animation.dk (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 14, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2005-07-11)
Den 2005-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 61 b., 1264 København K (offentliggjort 2002-01-24)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-27 tilføjes Bestyrelse: Claus Ørnfeldt Kogsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-27 fjernes Bestyrelse: Jakob Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2004-07-07)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 61 b., 1264 København K (offentliggjort 2002-01-24)
Den 2002-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 113-115, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-14 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-14 fjernes Revisor: Thomas Boelt Barslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-30 tilføjes Bestyrelse: Jakob Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-30 fjernes Bestyrelse: Tom Holme Vedel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-30 tilføjes Direktion: Niels Krogh Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-30 fjernes Direktion: Tom Holme Vedel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-15 fjernes Bestyrelse: Kjeld Lercke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-04 tilføjes Navne: KROGH MORTENSEN ANIMATION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-03 fjernes Navne: NEW MEDIA TOYS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-03 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Lercke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-03 fjernes Bestyrelse: Annette Andersen Grøndahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 113-115, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-01 tilføjes Bestyrelse: Annette Andersen Grøndahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-01 tilføjes Binavne: PAP A/S, KM-ANIMATION A/S, ANIMATION.DK A/S, ANIMATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Direktion: Tom Holme Vedel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Navne: NEW MEDIA TOYS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1997-08-01 tilføjes Revisor: Thomas Boelt Barslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Stiftere: KLP Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)