Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Kapital | Navne | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2002-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KANICH INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2005-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: LaundryHouse ApS. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-10-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendommen Egegårdsvej 76 ApS. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2010-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Indoor Golf Partner ApS. (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2011-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: LRE ApS. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: WESMA ApS. (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2017-07-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Indoor Golf Partner ApS. (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2018-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bykernen ApS. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2019-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: REPELLA A/S. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: dvt.dk aps. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2020-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LaundryHouse ApS. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2023-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: dvt.dk aps. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2021-08-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 tilføjes Vedtægter: 2021-06-16 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-12-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2018-05-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde aktier og anparter samt anden i forbindelse hermed bestående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af Nick Linde alene (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-02-10 tilføjes Vedtægter: 2015-02-10 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2012-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 16, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2012-10-31)
Den 2012-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 13, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-21 tilføjes Legale ejere: Claus Linde, Nick Christiansen Linde, Katrine Linde Clausen, Chris Linde (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2011-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2011-12-20 tilføjes Navne: KANICH HOLDING ApS (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-19 fjernes Navne: KANNICH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-02-07)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-02-07)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-16 tilføjes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-16 fjernes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 13, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-30 tilføjes Binavne: KANICH GRUPPEN ApS, KANICH GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Direktion: Claus Linde (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-30 tilføjes Navne: KANNICH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-30 tilføjes Reelle ejere: Claus Linde (offentliggjort 2017-11-10)
Den 1997-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-06-30 tilføjes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Stiftere: Claus Linde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)