Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Kaare Larsen(virk.: 4) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Sellerup(virk.: 4) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sonia Metral(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tor Foss Mortensen(virk.: 8) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Marianne Foss Achiam(virk.: 1) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helle Marquard Mortensen(virk.: 3) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maria Jin Lysholt Hansen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Stougaard Danekilde(virk.: 1) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 4,17 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nils Marquard Mortensen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rikke Malene Foss Killeen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Asger Nielsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Ketil Bernt Sørensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Palle Sten Haastrup(virk.: 4) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Jens Thyge Haugård(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Brendan Martin Killeen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gert Ole Toft Holgersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 13,04 % | 13,04 % | 13,04 % | 17,39 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Stougaard Danekilde | 01.01.2007 | Agervænget 8, 4622 Havdrup |
Helle Marquard Mortensen | 01.01.2007 | Kissendrupvej 52, 5540 Ullerslev |
Bo Sellerup | 07.01.2011 | Balstrupvej 1, 4100 Ringsted |
Sonia Metral | 07.01.2011 | Balstrupvej 1, 4100 Ringsted |
Jan Kaare Larsen | 10.04.2016 | |
Maria Jin Lysholt Hansen | ||
Marianne Foss Achiam | 03.08.2016 | Enghavevej 34, 1674 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Brendan Martin Killeen | ||
Gert Ole Toft Holgersen | ||
Jens Thyge Haugård | ||
Rikke Malene Foss Killeen | ||
Nils Marquard Mortensen | 15.12.2013 | Roarsvej 31, 2000 Frederiksberg |
Ketil Bernt Sørensen | ||
Palle Sten Haastrup | 22.11.2017 | Nykøbing-Slagelsevej 33, 4560 Vig |
Erik Asger Nielsen | 31.05.2018 | Kornager 18, 7120 Vejle Øst |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HBJ-Soft I/S | 28522444 | Aktiv | Computerprogrammering (620100) |
LANGTVED DATA A/S | 20255935 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
NCOR HOLDING ApS | 35391290 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
TELESTAT ApS | 35247041 | NORMAL | Anden telekommunikation (619000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Kissendrupvej 52, 5540 Ullerslev | Kissendrupvej 52, 5540 Ullerslev |
12.03.2007 | 0,00 (km) | Kissendrupvej 52, 5540 Ullerslev | Kissendrupvej 52, 5540 Ullerslev |
05.07.2013 | 122,27 (km) | Kissendrupvej 52, 5540 Ullerslev | Sct Hansgade 13, 4100 Ringsted |
02.10.2014 | 0,53 (km) | Sct Hansgade 13, 4100 Ringsted | Brogade 37, 4100 Ringsted |
11.11.2016 | 0,00 (km) | Brogade 37, 4100 Ringsted | Brogade 37, 4100 Ringsted |
04.06.2019 | 0,00 (km) | Brogade 37, 4100 Ringsted | Brogade 37, 4100 Ringsted |
LANGTVED DATA A/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 22.06.1997 (9966 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Langtoft v/Kasper Olesen | 38198203 |
Langt På Liter Biler | 33944276 |
Lang Trading ApS | 36955031 |
Langtursskolen ApS | 38737465 |
LANGTVED DATA A/S | 20255935 |
LANGTVED HOLDING ApS | 21167444 |
Langtved v/ Tina Langtved | 26723698 |
LANGUA A/S | 18302691 |
Language & Learning v. Susanne Karen Jacobsen | 39921421 |
Language-based learning - Sprogbaseret pædagogik v/ Anna-Vera Meidell Sigsgaard | 36297972 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kaare Larsen(virk.: 4) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bo Sellerup(virk.: 4) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sonia Metral(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tor Foss Mortensen(virk.: 8) Stiftere | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marianne Foss Achiam(virk.: 1) Stiftere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helle Marquard Mortensen(virk.: 3) Stiftere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maria Jin Lysholt Hansen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Stougaard Danekilde(virk.: 1) Formand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 79 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Nils Marquard Mortensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rikke Malene Foss Killeen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Erik Asger Nielsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ketil Bernt Sørensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Palle Sten Haastrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jens Thyge Haugård(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brendan Martin Killeen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gert Ole Toft Holgersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Pct. | 57 % | 0 % | 0 % | 17 % | 0 % | 26 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Kaare Larsen(virk.: 4) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 2 | 1 | 5 |
Bo Sellerup(virk.: 4) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 2 | 1 | 5 |
Sonia Metral(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor Foss Mortensen(virk.: 8) Stiftere | 6 | 3 | 0 | 2 |
Marianne Foss Achiam(virk.: 1) Stiftere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Helle Marquard Mortensen(virk.: 3) Stiftere | 1 | 1 | 0 | 3 |
Maria Jin Lysholt Hansen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michael Stougaard Danekilde(virk.: 1) Formand | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 15 | 8 | 3 | 16 |
Pct. | 36 % | 19 % | 7 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nils Marquard Mortensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rikke Malene Foss Killeen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 2 | 1 |
Erik Asger Nielsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 1 | 2 |
Ketil Bernt Sørensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Palle Sten Haastrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jens Thyge Haugård(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 1 |
Brendan Martin Killeen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gert Ole Toft Holgersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 8 | 7 | 6 | 13 |
Pct. | 24 % | 21 % | 18 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |