Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandvikenvej 7, 4900 Nakskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-16 fjernes Bestyrelse: Anne-Lis Jørgensen Dyndegaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 fjernes Direktion: Frode Gjøen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-16 fjernes Navne: FILTRATION HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Kjær Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Bestyrelse: Kim Jesper Sten Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-06 tilføjes Navne: FILTRATION HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-05 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1869 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-05 tilføjes Bestyrelse: Anne-Lis Jørgensen Dyndegaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Direktion: Frode Gjøen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-05 tilføjes Vedtægter: 1997-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvikenvej 7, 4900 Nakskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1869 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)