Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandager 3-5, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-26 fjernes Navne: FRAAS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-03-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Arent York Windfeld Fraas (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Direktion: Hans Jørgen Arent York Windfeld Fraas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 fjernes Revisor: BALTZER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandager 3-5, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 10, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, produktions- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Vedtægter: 2000-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jørn Løjstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Bestyrelse: Bo Vadt Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-16 tilføjes Navne: ApS KBIL 35 NR. 1010 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-16 fjernes Navne: ApS KBIL 35 NR. 1010 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-15 tilføjes Navne: FRAAS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-14 fjernes Navne: HJF HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-14 tilføjes Bestyrelse: Bo Vadt Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Arent York Windfeld Fraas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 tilføjes Revisor: BALTZER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 10, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Navne: HJF HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)