Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Lodberg Petersen | 09.03.2009 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Olav Buchvald Vind | 29.12.1997 | 19.10.1998 | direktør |
Kim Madsen | 01.07.1997 | 29.12.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Pauli Joensen | 30.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Morten Lodberg Petersen | 11.11.2008 | formand |
Henning Boysen | 16.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Laursen | 11.11.2008 | 30.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Bo Langmann | 06.03.2002 | 15.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Henning Skinnerup Frandsen | 09.10.1998 | 16.03.2006 | formand |
Tom Carlos Buhmann | 29.12.1997 | 11.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Morten Lodberg Petersen | 29.12.1997 | 16.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Olav Buchvald Vind | 29.12.1997 | 19.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1997 | 29.12.1997 | bestyrelsesmedlem |