Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Hovedbranche | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-26 tilføjes Bestyrelse: Christine Marie Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-02-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Bestyrelse: Helene Marie Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 fjernes Bestyrelse: Allan Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-12-15 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-12-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-22 tilføjes Bestyrelse: Kim Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-22 fjernes Bestyrelse: Eigil Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med og produktion af EDB-ydelser og dermed beslægtet aktivitet eller erhvervsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Navne: DAHLCON A/S (offentliggjort 2009-01-18)
Den 2008-12-14 fjernes Navne: DAVS ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2000-06-30)
Den 2008-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Vedtægter: 2008-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-26 tilføjes Bestyrelse: Allan Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2008-01-26 fjernes Bestyrelse: Anne-Marie Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-26 tilføjes Direktion: Brian Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-26 fjernes Direktion: Anne-Marie Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-01-26 fjernes Revisor: RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-22 tilføjes Bestyrelse: Eigil Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-22 fjernes Bestyrelse: Hanne Bodil Tommerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-05 tilføjes Revisor: RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-05 fjernes Revisor: Revisorgården v/Jane Lading Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 92, 2791 Dragør (offentliggjort 2000-06-30)
Den 2000-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 52, 1404 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-21 tilføjes Bestyrelse: Anne-Marie Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-21 fjernes Bestyrelse: Niels Thomas Heering (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-21 tilføjes Direktion: Anne-Marie Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-21 fjernes Direktion: Peter Taarnhøj (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-21 tilføjes Navne: DAVS ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2000-06-30)
Den 2000-06-20 fjernes Navne: DACON A/S (offentliggjort 2000-04-21)
Den 2000-06-21 tilføjes Revisor: Revisorgården v/Jane Lading Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-21 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-18 tilføjes Navne: DACON A/S (offentliggjort 2000-04-21)
Den 2000-04-17 fjernes Navne: NEWTECHINFO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-04-01 tilføjes Legale ejere: DAVS statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Reelle ejere: Brian Dahl (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-13 tilføjes Navne: NEWTECHINFO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-12 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5230 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-12 tilføjes Bestyrelse: Niels Thomas Heering (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-12 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-12 tilføjes Direktion: Peter Taarnhøj (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 tilføjes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 52, 1404 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-01 tilføjes Binavne: DAVS ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5230 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)