Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køgegaard, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-11 fjernes Navne: FUGLESANGSGAARD LANDBRUG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-06-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-16 fjernes Bestyrelse: Niels Brockenhuus-Schack (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-16 fjernes Direktion: Knud Verner Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive landbrug og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 tilføjes Vedtægter: 2001-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Bestyrelse: Emil le Maire (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 fjernes Bestyrelse: Werner Willerslev-Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-09 tilføjes Direktion: Knud Verner Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 fjernes Direktion: Orla Haugård Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 fjernes Bestyrelse: Orla Haugård Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-29 tilføjes Navne: FUGLESANGSGAARD LANDBRUG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-28 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5208 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-28 tilføjes Bestyrelse: Orla Haugård Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Direktion: Orla Haugård Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køgegaard, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-15 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5208 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)