Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-04-30 fjernes Interessenter: Simon Kim Møller (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2017-10-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: sitisasinvest@gmail.com (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: km@sitisas.dk (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-07-01 tilføjes Interessenter: Sascha Maria Pilemann-Lyberg (offentliggjort 2013-06-20)
Den 2013-07-01 tilføjes Reelle ejere: Sascha Maria Pilemann-Lyberg (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2013-06-30 fjernes Interessenter: Dorrit Lykke Møller (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogø Hovedgade 138, 4793 Bogø By (offentliggjort 2011-03-14)
Den 2011-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesternæsvej 6, 4793 Bogø By (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2011-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: km@sitisas.dk (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2011-03-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesternæsvej 6, 4793 Bogø By (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesternæsvej 6, 4793 Bogø By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesternæsvej 6, 4793 Bogø By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-01 tilføjes Interessenter: Tim Holm Møller, Simon Kim Møller, Dorrit Lykke Møller (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1997-05-01 tilføjes Navne: SITISAS INVEST I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)