Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordager 28, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-24 fjernes Direktion: Bent Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-24 fjernes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1086 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Revisor: THEILL ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-03-13)
Den 2007-09-28 tilføjes Revisor: THEILL ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-28 fjernes Revisor: R VISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordager 28, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordager 28, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2000-03-08)
Den 2000-03-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-03-13)
Den 2000-03-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordager 28, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2000-03-08)
Den 2000-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvej 10, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 tilføjes Vedtægter: 2000-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Direktion: Bent Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Revisor: R VISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 10, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1086 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)