Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Peter Jensen | 10.10.2006 | 28.08.2012 | direktion |
Jan Faurholt | 01.03.2006 | 10.10.2006 | direktion |
Peter Laub Christoffersen | 17.01.2003 | 01.03.2006 | direktion |
Knud Erik Hesselbjerg | 10.12.1997 | 17.01.2003 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1997 | 10.12.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pia Bisgaard | 09.02.2011 | 28.08.2012 | bestyrelse |
Michael Thor Christensen | 01.03.2006 | 28.08.2012 | bestyrelse |
Keld Nomanni | 01.03.2006 | 28.08.2012 | bestyrelse |
Svend Skjelborg Østergaard | 01.03.2006 | 28.08.2012 | bestyrelse |
Villy Bay Thomsen | 01.03.2006 | 28.08.2012 | bestyrelse |
Niels Hykkelbjerg Graversen | 01.03.2006 | 28.08.2012 | formand |
Leif Nyholm Nielsen | 24.02.2006 | 07.04.2006 | bestyrelse |
Palle Gunner Olsen | 18.06.2003 | 01.03.2006 | formand |
Helen Kobæk Larsen | 18.06.2003 | 01.03.2006 | næstformand |
Carsten Kjellerup Thomsen | 05.03.2002 | 01.03.2006 | bestyrelse |
Kurt Skov Jakobsen | 03.04.2001 | 05.03.2002 | bestyrelse |
Lars Erling Steen Hansen | 14.10.1999 | 03.04.2001 | bestyrelse |
Svend Uffe Lindkvist Pedersen | 10.12.1998 | 14.10.1999 | formand |
Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen | 20.05.1998 | 14.10.1999 | bestyrelse |
Peter Holt | 20.05.1998 | 07.12.1998 | formand |
Peter Skak Olufsen | 10.12.1997 | 14.10.1999 | bestyrelse |
Oluf Krieger von Lowzow | 10.12.1997 | 20.05.1998 | bestyrelse |