Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Reelle ejere | Navne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-04 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2023-07-04)
Den 1997-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JA HOLDING 5 ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2004-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: JA HOLDING 5 ApS. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: JA HOLDING 5 ApS. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LIMPOPO TRAVEL A/S. (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2020-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCANDINAVIAN AFRICA SAFARIS ApS. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2023-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LIMPOPO TRAVEL A/S. (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 tilføjes Legale ejere: JA Holding 10 ApS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-06-14 fjernes Legale ejere: Mark Longhi Andreasen (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 tilføjes Vedtægter: 2019-10-30 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, 1. 202., 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 202, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-02-02 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2011-02-02 fjernes Revisor: REVISORERNE STRANDVEJEN 58 STATSAUT.REVISIONSINTERESSENTSKAB POSTBOKS 170 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom, såsom butikscentre og lignende samt dermed beslægtet virksomhed, såvel direkte som indirekte, herunder gennem investering i andre selskaber med samme eller lignende formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Vedtægter: 2010-04-15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2009-04-30 tilføjes Bestyrelse: Jesper Andreasen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-30 tilføjes Direktion: Mark Longhi Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-30 fjernes Direktion: Niels Kurt Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 tilføjes Revisor: REVISORERNE STRANDVEJEN 58 STATSAUT.REVISIONSINTERESSENTSKAB POSTBOKS 170 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-19 tilføjes Legale ejere: Mark Longhi Andreasen (offentliggjort 2022-11-23)
Den 1998-01-19 tilføjes Reelle ejere: Mark Longhi Andreasen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 1997-11-27 tilføjes Navne: JA HOLDING 3 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-26 fjernes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1052 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-26 tilføjes Direktion: Niels Kurt Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 202, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-09-08)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1052 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)