Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 1997-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: R.C. FAMILIE HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2009-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MAKRO UDVIKLING ApS. (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2012-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GERNER EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordlund ApS. (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2014-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Sauce Umami ApS. (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2015-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: TRUE NORTH COSMETICS ApS. (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Great Taste Company ApS. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2017-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: TNC Denmark ApS. (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2020-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BORGMESTERHAVEN ApS. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAKRO INVEST A/S. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2021-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rørvig Dessert ApS. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-03-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gourmet Invest ApS. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gerner RC Holding ApS. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-07 tilføjes Bestyrelse: Christian Petri (formand) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.300.000,00 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-27 tilføjes Vedtægter: 2021-04-27 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 39, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-04 tilføjes Direktion: Torben Andreasen (direktør) (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-04 fjernes Direktion: Frederik Gerner Andreasen (direktør) (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: ta@gernergruppen.dk (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-04 fjernes Bestyrelse: Torben Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-19 tilføjes Direktion: Frederik Gerner Andreasen (direktør) (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2016-05-19 fjernes Direktion: Torben Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: FGA INVEST ApS, CGA INVEST ApS, EMGA INVEST ApS (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2014-12-14 tilføjes Reelle ejere: Emil Gerner Andreasen, Frederik Gerner Andreasen, Christian Gerner Andreasen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-04 tilføjes Bestyrelse: Torben Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom, såsom butikscentre og lignende samt dermed beslægtet virksomhed, såvel direkte som indirekte, herunder gennem investering i andre selskaber med samme eller lignende formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 tilføjes Vedtægter: 2014-04-04 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2014-04-04 fjernes Direktion: Christian Gerner Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2012-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 202, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-26 tilføjes Navne: AND. INVEST ApS (offentliggjort 2012-03-26)
Den 2012-03-25 fjernes Navne: TA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-05-02 tilføjes Direktion: Torben Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-02 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-02 fjernes Revisor: REVISORERNE STRANDVEJEN 58 STATSAUT.REVISIONSINTERESSENTSKAB POSTBOKS 170 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Direktion: Christian Gerner Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-28 fjernes Direktion: Niels Kurt Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 tilføjes Revisor: REVISORERNE STRANDVEJEN 58 STATSAUT.REVISIONSINTERESSENTSKAB POSTBOKS 170 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Direktion: Niels Kurt Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-27 tilføjes Navne: TA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-26 fjernes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1044 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 202, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1044 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)