Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Knakkegaard | 01.09.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels-Erik Bertelsen | 01.09.2000 | 01.09.2000 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.08.1997 | 22.03.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Andersen | 21.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Mikkelsen | 21.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bertrand Jacques Francois Mathieu | 13.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Troels Bedsted Smed | 06.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørn-Ole Bertelsen | 01.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Grønlund | 01.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
John Knakkegaard | 01.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Erik Bertelsen | 01.09.2000 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Thingstrup Holler | 01.09.2000 | 13.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Preben Thinggaard Larsen | 01.09.2000 | 06.05.2015 | bestyrelsesmedlem |